Математика от А до Я: школьная, высшая.

Решение заданий из школьной и высшей математики, развитие математического мышления (игры, конкурсы, занимательные задачки, юмор, стихи, сказки), проведение элективных курсов, обучение через skype.И многое другое...
 
ФорумФорум  ПорталПортал  КалендарьКалендарь  ГалереяГалерея  ЧаВоЧаВо  ПоискПоиск  ПользователиПользователи  ГруппыГруппы  РегистрацияРегистрация  ВходВход  
Последние темы
Опрос
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
КалендарьКалендарь

Поделиться | 
 

 Возведение в квадрат трёхзначных чисел, оканчивающихся на 25

Перейти вниз 
АвторСообщение
ИРИНА
Администрация
Администрация
avatar

Сообщения : 323
Дата регистрации : 2009-12-07
Откуда : г. Санкт-Петербург

СообщениеТема: Возведение в квадрат трёхзначных чисел, оканчивающихся на 25   Сб Дек 19 2009, 18:38

Для получения квадрата трёхзначного числа (например, 325):
1. пишем в конце 625
2. число сотен (3) умножаем на 5, у полученного числа (15) последнюю цифру (5) пишем впереди числа 625, а первую цифру (1) запоминаем
3. число сотен данного числа (3) возводим в квадрат (3*3=9) и прибавляем ту цифру, которую только что запомнили (9+1), а полученный результат (10) пишем впереди написанных нами чисел: 105625
Примеры:
125*125= (1*5=5; 0; 5625; 1*1=1; 1+0=1) = 15625

725*725= (7*5=35; 3; 5625; 7*7=49; 49+3=52) = 525625
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://matem1-11.forum2x2.ru
ИРИНА
Администрация
Администрация
avatar

Сообщения : 323
Дата регистрации : 2009-12-07
Откуда : г. Санкт-Петербург

СообщениеТема: Re: Возведение в квадрат трёхзначных чисел, оканчивающихся на 25   Сб Дек 19 2009, 18:39

Попробуйте умножить:
525*525=
625*625=
225*225=
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://matem1-11.forum2x2.ru
Великий математик))



Сообщения : 4
Дата регистрации : 2013-08-06
Возраст : 26
Откуда : Калининград

СообщениеТема: Re: Возведение в квадрат трёхзначных чисел, оканчивающихся на 25   Вт Авг 06 2013, 17:10

[quote="ИРИНА"]Попробуйте умножить:
525*525=(5*5=25) 5625 (2) 5*5=25; 25+2=27; 275625?
625*625=(6*5=30) 0625 (3) 6*6=36; 36+3=39; 390625
225*225=(2*5=10) 0625 (1) 2*2=4; 4+1=5; 50625
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль
Спонсируемый контент




СообщениеТема: Re: Возведение в квадрат трёхзначных чисел, оканчивающихся на 25   

Вернуться к началу Перейти вниз
 
Возведение в квадрат трёхзначных чисел, оканчивающихся на 25
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Математика от А до Я: школьная, высшая. :: Полезная информация :: Приёмы устного счёта-
Перейти: